Parti de la renaissance démocrate nationale (MTP), Parti social-démocrate.
La République d'Ouzbékistan est membre de l'ONU, de l'OSCE, de l'UNESCO, de l'OMS, de l'Organisation mondiale du tourisme, etc. Le 21 décembre 1991, l'Ouzbékistan devient membre adhérent à la Communauté des États indépendants (traité d'Almaty), regroupant douze des quinze anciennes républiques de l'URSS. Le 15 juin 2001, elle devient membre fondateur de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le 27 janvier 2006, elle intègre aussi la Communauté économique eurasiatique ainsi que l'Organisation du traité de sécurité collective le 15 août 2006. 165 États ont reconnu l'Ouzbékistan, dont 103 ont établi des rapports diplomatiques avec lui. Plus de quarante missions diplomatiques exercent leurs fonctions à Tachkent.
Pouvoir exécutif
Fonction
|
Nom
|
Parti
|
Depuis
|
Président
|
Shavkat Mirziyoyev
|
PLDO
|
8 septembre 2016
|
Premier ministre
|
Abdulla Oripov
|
PLDO
|
14 décembre 2016
|
Le président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il nomme le gouvernement, qui doit recevoir l'investiture du Parlement.
Le Sénat de l'Ouzbékistan a approuvé le 5 décembre 2011 un amendement constitutionnel qui réduit le mandat présidentiel de sept à cinq ans. La Chambre basse du parlement, la Chambre législative, a approuvé le changement plus tôt. Le changement a été initié par le prèmier président Islam Karimov. La Constitution de l'Ouzbékistan avait fixé le mandat présidentiel à cinq ans mais un référendum en 2002 avait étendu le mandat à sept ans.
Depuis le 8 septembre 2016, Shavkat Mirziyoyev est le nouveau président de l'Ouzbékistan.
Do'stlaringiz bilan baham: |